Informazioni su Melanie Mansour
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Melanie Mansour
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005587666, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mansour's-Autohaus GmbH, bisher in Uzwil, CHE-105.115.817, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005286037).
Statutenänderung:
27.09.2022.
Sitz neu:
Reinach (AG).
Domizil neu:
Lerchenstrasse 1, 5734 Reinach AG. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cifci, Natalie, von Leuk, in Reinach AG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mansour, Melanie, von Leuk, in Reinach (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Laufen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005286037, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Mansour's-Autohaus GmbH, in Uzwil, CHE-105.115.817, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242621).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mansour, Melanie, von Leuk, in Laufen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Cifci, Natalie, von Leuk, in Reinach AG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005242621, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Mansour's-Autohaus GmbH, in Uzwil, CHE-105.115.817, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mansour, Mohamad, von Leuk, in Beirut (LB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mansour, Melanie, von Leuk, in Laufen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].