Informazioni su Catherine Maître
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Catherine Maître
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005527561, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
QUINCAILLERIE LA VALLEE Sàrl, à Evolène, CHE-109.514.116, société à responsabilité limitée (No. FOSC 38 du 24.02.2021, Publ. 1005109298).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maître, Pierre-André, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00;
Maître, Catherine, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Maître, Jean Christophe, de Evolène, à Evolène, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00 et pour une part sociale de CHF 19'000.00.
Ufficio del registro di commercio Vallese
QUINCAILLERIE LA VALLEE Sàrl, à Evolène, 1984 Les Haudères, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
29.12.2001.
But:
achat, vente et réparation de tous matériaux de construction, de chantier, outillages, machines, matériel agricole dans le sens le plus large et relevant particulièrement des commerces de la quincaillerie.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Faits qualifiés:
apport en nature et reprise de biens : de Pierre-André Maître (FOSC du 13.05.1993, page 2432), les actifs et passifs de sa raison individuelle, selon bilan au 31.12.2000, soit un actif net de CHF 193'971,30.-- accepté pour ce prix;
dont CHF 20'000.-- sont imputés sur le capital social, le solde constituant une créance envers la société.
Organe de publication:
bulletin Officiel du Canton du Valais et, quand la loi l'exige, la FOSC.
Personnes inscrites:
Maître, Pierre-André, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Maître, Catherine, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Fidugrim Joseph Bützberger, à Grimisuat, organe de révision. Capital social entièrement libéré.