Informazioni su Otto Friedrich Maire
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otto Friedrich Maire
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005983509, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hantec AG, in Therwil, CHE-106.508.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005825864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maire, Otto, von Les Ponts-de-Martel, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Denise Stephanie, von Les Ponts-de-Martel, in Pratteln, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pfäffli, Thomas, von Signau, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005825864, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hantec AG, in Therwil, CHE-106.508.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005392207).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maire, Otto, von Les Ponts-de-Martel, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pfäffli, Denise Stephanie, von Les Ponts-de-Martel, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4979130, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hantec AG, bisher in Aesch BL, CH-280.3.916.655-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.1994, S. 6627).
Statutenänderung:
25.03.2009.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
Erlenstrasse 27, 4106 Therwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maire, Otto, von Les Ponts-de-Martel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfeffingen].