Informazioni su Daniel Mahler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Mahler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Mahler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6355352, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eichberg-Stiftung, in Seengen, CH-400.7.000.716-5, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 16.12.2003, S. 2, Publ. 2029598).
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahler-Wuhrmann, Emanuel, von Fischenthal, in Seengen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler, Daniel, von Fischenthal, in Seengen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler, Marlene, von Wattwil und Fischenthal, in Seengen, Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wengenmaier-Mahler, Elisabeth, von Fischenthal, in Seengen, Mitglied des Stiftungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher:Wengenmeier-Mahler, Elisabeth, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wengenmaier, Elisa Gabriel, von Seengen, in Egliswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mahler, Johannes Raphael, von Fischenthal, in Seengen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Partner Treuhand AG, Luzern (CHE-107.252.951)[CH-100.3.011.780-7], in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3722042, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gutsbetrieb Eichberg AG, in Seengen, CH-400.3.028.280-3, Eichberg, 5707 Seengen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Eichberg Seengen AG, in Seengen (CH-400.3.909.202-4). Die Gutbetrieb Eichberg AG übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 31.10.2006 Aktiven von CHF 1'802'170.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'024'970.--. Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten sämtliche 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- .
Statutendatum:
27.12.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft führt den landwirtschaftlichen Gutsbetrieb Eichberg in Seengen. Sie kann Immobilien erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigstellen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Gutsbetrieb Eichberg Daniel Mahler, in Seengen (CH-400.1.027.646-3), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 27.12.2006 und Inventar per 30.06.2006 mit Aktiven von CHF 656'722.-- und Passiven von CHF 445'490.--, zum Preise von CHF 211'232.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Mahler, Daniel, von Fischenthal, in Seengen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler, Johannes, von Fischenthal, in Seengen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler-Reich, Marlene, von Fischenthal und Wattwil, in Seengen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler, Katharina, von Fischenthal und Hallwil, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu sieben;
Meng und Partner AG Baden, in Baden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3722200, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eichberg Seengen AG, in Seengen, CH-400.3.909.202-4, Betrieb eines Kurhauses usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2004, S. 2, Publ. 2344732).
Statutenänderung:
27.12.2006.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 31.10.2006 auf die neu gegründete Gutsbetrieb Eichberg AG, in Seengen (CH-400.3.028.280-3) über.
Zweck neu:
Betrieb eines Kurhotels und eines Restaurants sowie eines Gärtnereibetriebes;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen ähnlicher und anderer Zweckausrichtung beteiligen sowie Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 20.10.1955 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahler, Daniel, von Fischenthal, in Seengen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Fahrwangen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wengenmaier, Elisa-Gabriel, von Seengen, in Seengen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
Mahler, Johannes, von Fischenthal, in Seengen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].