Informazioni su Marco Mäusli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Mäusli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006041531, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Personalvorsorgestiftung der Angenstein ESTECH AG, in Aesch (BL), CHE-109.713.041, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäusli, Marco, von Grosshöchstetten, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grau, Pascal, von Dietikon, in Zufikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Martin, von Sempach, in Küssnacht (SZ), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Titterten];
Bick, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiese, Lars, von Bürglen (UR), in Schattdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005126296, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ESTECH Vorsorgestiftung, in Seon, CHE-153.849.336, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441335).
Name neu:
ESTECH Vorsorgestiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 10.09.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäusli, Marco, von Grosshöchstetten, in Beinwil am See, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grau, Pascal, von Dietikon, in Zufikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helfenstein, Martin, von Sempach, in Titterten, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muff, Fabian, von Neuenkirch und Hochdorf, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004810214, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Personalvorsorgestiftung der Angenstein AG, in Aesch (BL), CHE-109.713.041, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4296147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Markus, von Dürrenroth, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Robert, von Basel, in Gempen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäusli, Marco, von Grosshöchstetten, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlgemuth, Rolf, von Trub, in Blauen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.