Informazioni su Philipp Mäder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Philipp Mäder
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Mäder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004547236, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lerch AG, in Mönchaltorf, CHE-103.768.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Liliane, von Zürich und Mönchaltorf, in Möchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preisig, Stefan, von Herisau, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Philipp, von Basel, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4295229, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RSF Elektronik AG, in Schwerzenbach, CHE-107.922.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906703).
Firma neu:
RSF Elektronik AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2018 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 04.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Philipp, von Basel, in Männedorf, Geschäftsführer, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gossauer, Eugen, von Zürich, in Hombrechtikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5834656, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RSF Elektronik AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.903.161-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S. 25, Publ. 5827216).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Philipp, von Basel, in Männedorf, Geschäftsführer und Direktor, mit Einzelunterschrift.