Informazioni su Patrick Maeder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Patrick Maeder
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Maeder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005888472, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vorsorgestiftung der VD Bern AG, in Bern, CHE-109.371.041, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Christoph, von Bern, in Ostermundigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Bernhard, von Bern, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maeder, Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6612180, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hans Rothen GmbH, in Münsingen, CH-035.4.030.946-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 4, Publ. 5759654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder, Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothen, Hans, von Guggisberg, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5759654, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hans Rothen GmbH, in Münsingen, CH-035.4.030.946-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2002, S. 2, Publ. 647770).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gartenarbeiten aller Art, insbesondere Gartenbau, Gartenpflege und -unterhalt, Gartenplanung sowie Gartenberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief oder per E-Mail mit Rückbestätigung, sofern das Gesetz nicht zwingend eine andere Art Mitteilung vorschreibt. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothen, Hans, von Guggisberg, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00];
Maeder, Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].