Informazioni su Uwe Madl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Uwe Madl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005999476, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
sperrag ag, in Pratteln, CHE-108.709.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2023, Publ. 1005762711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madl, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Münchwilen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Babic, Luka, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005998202, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Woodpecker Group AG, in Basel, CHE-110.515.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madl, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Münchwilen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Babic, Luka, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005324102, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Woodpecker Holding AG, in Basel, CHE-110.515.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470418).
Statutenänderung:
25.10.2021.
Firma neu:
Woodpecker Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Woodpecker Group SA) (Woodpecker Group Ltd.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazzone, Anna Maria, von Elgg, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Philippe, von Rüegsau, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madl, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Münchwilen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moritz, Gesine, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogger, Roman Alfons, von Eich, in Wolfhalden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.