Informazioni su Jonathan Macklin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jonathan Macklin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005800938, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CHE-226.951.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575647).
Firma neu:
Tribus Capital Partners AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tribus Capital Partners SA en liquidation) (Tribus Capital Partners Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.07.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Högstedt, Nils Gustaf Hjalmar, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macklin, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slatteby, Lars Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer, Sascha , von Pfäfers, in Zizers, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005190066, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CHE-226.951.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2081115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Högstedt, Nils Gustaf Hjalmar, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Macklin, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil].
Numero di pubblicazione: 6523808, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CH-020.3.037.350-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, S. 0, Publ. 6456782).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macklin, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slatteby, Lars Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.