Informazioni su François Luisier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: François Luisier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1534831, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges société coopérative, à Bagnes, CHE-107.005.453, société coopérative (No. FOSC 111 du 12.06.2013, Publ. 913271).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fellay, Serge, de Bagnes, à Montagnier (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Fellay, Jean-Marc, de Bagnes, à Champsec (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Luisier, François, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature;
Abbet, Bernard, de Vollèges, à Vollèges, administrateur, sans droit de signature;
Michellod, Gérard, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Fellay, François, de Bagnes, à Chardonne, président, avec signature collective à deux;
Michellod, Maurice, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), administrateur, sans droit de signature.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Banque Raiffeisen de Bagnes, à Bagnes, société coopérative (FOSC no 143 du 25.07.2000, p. 5091).
Modification des statuts:
7.04.2002.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges. Selon procès-verbal de son assemblée générale du 07.04.2002, contrat de fusion des 05/07.04.2002 et bilan arrêté au 31.12.2001, la société reprend à titre universel et conformément aux dispositions de l'art. 914 CO l'actif (CHF 65'217'652.25) et le passif (CHF 63'250'302.13) de la Banque Raiffeisen de Vollèges, société coopérative de siège à Vollèges, soit un actif net de CHF 1'967'350.12.
Inscription ou modification de personnes:
Michellod, Gérard, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Joris, Philippe, de Vollèges, à Levron (Vollèges), secrétaire, avec signature collective à deux;
Azzalini, Walter, de Bagnes, à Villette (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Fellay, Daniel, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Fellay, Jean-Marc, de Bagnes, à Champsec (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Luisier, François, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Moulin, Raphaël, de Vollèges, à Vens (Vollèges), membre, sans droit de signature;
Terrettaz, Christian, de Vollèges, à Vollèges, membre, sans droit de signature;
Besse, Jean-Michel, de Bagnes, à Bagnes, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant];
Coquoz, Manuel, de Salvan et Vernayaz, à Villette (Bagnes), directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Farquet, Willy, de Vollèges, à Levron (Vollèges), sous-directeur, avec signature collective à deux;
Vaudan, Maurice, de Bagnes, à Bagnes, sous-directeur, avec signature collective à deux [précédemment: aide-gérant].