Informazioni su Gladys Luginbühl-Surbek
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gladys Luginbühl-Surbek
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005707221, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Jung Iseltwald, in Iseltwald, CHE-110.378.759, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abegglen-Modrian, Erika, von Iseltwald, in Iseltwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl-Surbek, Gladys, von Oberthal, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneeberger, Heinz, von Seeberg, in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegglen, Barbara, von Iseltwald, in Iseltwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Marion, von Iseltwald, in Iseltwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rotzler, Thomas, von Zeiningen, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005033192, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Jung Iseltwald, in Iseltwald, CHE-110.378.759, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, S.0, Publ. 2346723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kormann-Neuenschwander, Kurt, von Bern, in Iseltwald, Kassier + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Hans Rudolf, von Rüderswil, in Iseltwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner-Hunziker, Maya, von Iseltwald, in Iseltwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubi, Peter, von Grindelwald, in Iseltwald, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Monika, von Winterthur, in Därligen, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegglen, Manuela, von Köniz, in Iseltwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Abegglen-Modrian, Erika, von Iseltwald, in Iseltwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Luginbühl-Surbek, Gladys, von Oberthal, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Miranda, Christa, von Burgdorf und Oberhallau, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneeberger, Heinz, von Seeberg, in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5890218, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Jung Iseltwald, in Iseltwald, CH-092.7.002.707-8, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 6, Publ. 5603812).
Organisation neu:
Stiftungsrat. [gestrichen: Stiftungsrat und Revisionsstelle.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.08.2010 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abegglen-Hohler, Fritz, von Iseltwald, in Iseltwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Hans Rudolf, von Rüderswil, in Iseltwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegglen-Modrian, Erika, von Iseltwald, in Iseltwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner-Hunziker, Maya, von Iseltwald, in Iseltwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl-Surbek, Gladys, von Oberthal, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Miranda, Christa, von Burgdorf und Oberhallau, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneeberger, Heinz, von Seeberg, in Interlaken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.