Informazioni su Michael Willi Lüthi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Michael Willi Lüthi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005293602, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
KreuzInvest GmbH, in Kriegstetten, CHE-305.214.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Doris, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Michael, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
SIGIS GmbH (CHE-217.788.805), in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit 192 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Siegenthaler, Peter Karl, von Trub, in Kriegstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pierantozzi, Pierino, von Basel, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brandenberger, Peter, von Flaach, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pierantozzi, Françoise, von Basel, in Grenchen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004789532, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
KreuzInvest GmbH, in Kriegstetten, CHE-305.214.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488578).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Doris, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Michael, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
SIGIS GmbH (CHE-217.788.805), in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit 192 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004488578, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
KreuzInvest GmbH, in Kriegstetten, CHE-305.214.194, Hauptstrasse 62, 4566 Kriegstetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2018.
Zweck:
Erwerb, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien sowie generell die Erbringung aller mit Grundstücken zusammenhängenden Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, das Grundstück Grundbuch Kriegstetten Nr. 157 sowie ab dem Grundstück Grundbuch Kriegstetten Nr. 158 eine Parzelle von 1'743 m2 zum Preis von höchstens CHF 777'175.00 zu übernehmen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Mit Erklärung vom 26.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Michael, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
SIGIS GmbH (CHE-217.788.805), in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siegenthaler, Peter Karl, von Trub, in Kriegstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.