Informazioni su Hanspeter Lüthi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hanspeter Lüthi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Lüthi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005977271, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA AG, in Emmen, CHE-455.385.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498053).
Firma neu:
Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Hanspeter, von Rüderswil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005432360, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA AG, in Luzern, CHE-455.385.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Andi, von Unterengstringen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Hanspeter, von Rüderswil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3363363, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA AG, in Luzern, CHE-455.385.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2011, Publ. 6103976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andi, von Unterengstringen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Hanspeter, von Rüderswil, in Luzern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].