Informazioni su Angelika Lüthi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Angelika Lüthi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004832469, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Lerchenhof, in Zürich, CHE-106.054.696, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Angelika, von Herdern und Homburg, in Weinfelden, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2830583, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Lerchenhof, in Zürich, CHE-106.054.696, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012, Publ. 6926924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischmann, Thomas, von Altendorf, in Eschenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maus, Yvonne, von Eschenz, in Eschenz, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Angelika, von Herdern und Homburg, in Weinfelden, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Redi AG Treuhand (CHE-107.887.569), in Frauenfeld, Revisionsstelle [bisher: Redi AG Treuhand (CH-440.3.006.508-2)].
Numero di pubblicazione: 6926924, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Lerchenhof, in Zürich, CH-020.7.904.346-9, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 27.12.2007, S. 39, Publ. 4262240).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11.07.2011]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Walter, von Lotzwil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maus, Yvonne, von Eschenz, in Eschenz, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Fleischmann, Thomas, von Altendorf, in Eschenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Angelika, von Herdern und Homburg, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pomella, Gabriela, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunet Cathomen, Ursula, von Breil/Brigels, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brunet, Ursula, von Pratteln und Nusshof, Sekretärin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Redi AG Treuhand (CH-440.3.006.508-2), in Frauenfeld, Revisionsstelle [bisher: Redi AG Treuhand].