Informazioni su Hektor Luder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hektor Luder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005847755, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Interessengemeinschaft Orgakomp AG, in Läufelfingen, CHE-101.016.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Hektor, von Buckten und Höchstetten, in Buckten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Lukas, von Huttwil, in Häfelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004552219, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Luder + Partner, Pferde- und Kleintierpraxis AG, in Oberwil (BL), CHE-115.317.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3817277).
Statutenänderung:
20.12.2018.
Firma neu:
VETCARE, Pferde- und Kleintierpraxis AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Hektor, von Buckten, in Buckten, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gall, Maria Katharina, von Schöftland, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudolf, Olivia Veronika, von Buckten, in Buckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gall, Moritz, von Schöftland, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castella-Studer, Dr. Simone, von Wittnau, in Burgistein, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdiessbach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Dr. Renate, deutsche Staatsangehörige, in Leymen (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imhasly Schmid, Dr. Alexandra, von Lax, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3769971, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Luder + Partner, Pferde- und Kleintierpraxis AG, in Oberwil (BL), CHE-115.317.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3128277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Patric, von Buckten und Höchstetten, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Hektor, von Buckten, in Buckten, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gall, Maria Katharina, von Schöftland, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudolf, Olivia Veronika, von Buckten, in Buckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gall, Moritz, von Schöftland, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urs Baumann & Partner AG (CHE-105.607.486), in Reinach (BL), Revisionsstelle [bisher: Urs Baumann + Partner AG (CHE-105.607.486)].