Informazioni su Jean-François Lovey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-François Lovey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3654907, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Fellini pour le cinéma, à Sion, CHE-109.490.065, fondation (No. FOSC 51 du 16.03.2015, Publ. 2044779).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lovey, Jean-François, de Orsières, à Orsières, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Schmid, Carole Emmanuelle, de Sion, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 6795852, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Jacques et Josy Pont pour le Rectorat de Notre-Dame du Mont-Carmel, à Chamoson, CH-626.7.004.342-9, fondation (No. FOSC 230 du 26.11.1998, p. 8098).
Nouvelle autorité de surveillance:
Municipalité de Chamoson.
Nouvelle organisation:
[mention de l'organisation biffée d'office suite à la modification de l'ORC entrée en vigueur le 01.01.2012]. [biffé: Conseil de fondation : 15 membres au maximum].[biffé: Le conseil de fondation désigne un organe de révision].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lovey, Jean-François, de Orsières, à Orsières, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Remondeulaz, Jean, de Chamoson, à Pully, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Michellod, Désiré, de Leytron, à Chamoson, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Crittin, Fernand, de Chamoson, à Chamoson, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Fournier, Jean-Pierre, de Nendaz, à Nendaz, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Bornet-Varone, Renée, de Sion, Savièse et Nendaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Balet, Jacques, de Grimisuat, à Chamoson, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Pont, Jacques, de Chamoson, à Chamoson, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Germanier, Francine, de Conthey et Vétroz, à Chamoson, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Gobelet, Antoine, de Savièse, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Merolli, Sandra, ressortissante italienne, à Chamoson, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec la présidente;
Rieder-Giroud, Marie Laure, de Chamoson, à Chamoson, membre, avec signature collective à deux avec la présidente;
Schäfer, Elvis, de Oberlangenegg, à Chamoson, membre, avec signature collective à deux avec la présidente;
Bonvin, Thérèse Monique, de Veysonnaz, à Genève, membre, sans droit de signature;
Buclin-Favre, Edmée, de Sion et Chamoson, à Sion, membre, sans droit de signature [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président];
Clivaz-Hagen, Rose-May, de Randogne, à Randogne, membre, sans droit de signature;
Schmalz, Jean-Luc, de Lausanne, à Echallens, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire J. Philippoz SA (CH-621.3.002.250-2), à Leytron, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 5987116, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation de l'Abbaye: Maurice Troillet - Corinna Bille - Maurice Chappaz, à Bagnes, CH-621.7.001.882-7, fondation (FOSC no 112 du 15.06.2009, p. 31, publ. 5067992).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lovey, Jean-François, de Orsières, à Orsières, président du conseil, avec signature collective à deux;
Cordonier, Alain, de Chermignon, à Sion, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Morand, André, de Martigny-Combe, à Ravoire (Martigny-Combe), président du conseil, avec signature collective à deux;
Darbellay, Anne-Hélène, de Liddes, à Cully, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Deslarzes, Bertrand, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), membre, avec signature collective à deux avec le président;
Mettan, Pierre-François, de Evionnaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Alpes Audit SA (CH-621.3.002.899-8), à Martigny, organe de révision.