Informazioni su Martin Looser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Looser
Ultimi comunicati FUSC: Martin Looser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3410615, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OLE Transporte GmbH, in Kaltbrunn, CHE-111.713.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 11, Publ. 5831392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spreiter, Beat, von Sevelen, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Martin, von Ebnat-Kappel, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hauri, Manuel, von Zürich, in Ottikon (Gossau ZH), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6259012, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hürlimann Treuhand GmbH, in Gossau ZH, CH-020.4.035.704-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 38, Publ. 5415296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Roland, von St. Gallenkappel, in Gossau ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Manuela, von St. Gallenkappel, in Gossau ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Looser, Martin, von Ebnat-Kappel, in Kaltbrunn, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5831392, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OLE Transporte GmbH, in Kaltbrunn, CH-320.4.055.488-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 15, Publ. 4832516).
Statutenänderung:
22.09.2010. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spreiter, Beat, von Sevelen, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rheineck und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Looser, Martin, von Ebnat-Kappel, in Kaltbrunn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].