Informazioni su Benedikt Löwenstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Benedikt Löwenstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004789703, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mizko Design GmbH, in Buchs (AG), CHE-114.575.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217901).
Statutenänderung:
27.11.2019.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Weltistrasse 31, 5000 Aarau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügin, Sarah, von Oberwil (BL), in Aarau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Buchs (AG)];
Löwenstein, Benedikt, von Wangenried, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Buchs (AG)].
Numero di pubblicazione: 4217901, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mizko Design GmbH, in Buchs (AG), CHE-114.575.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6806840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calanca, Maurice, von Sierre, in Mellingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügin, Sarah, von Oberwil (BL), in Buchs (AG), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Löwenstein, Benedikt, von Wangenried, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6806840, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
P.S. Project Support GmbH, in Ennetbaden, CH-400.4.031.068-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 2, Publ. 5215514).
Statutenänderung:
26.07.2012.
Firma neu:
Mizko Design GmbH.
Sitz neu:
Buchs AG.
Domizil neu:
Verenaweg West 2, 5033 Buchs AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Design und Kommunikation;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, besitzen und veräussern, Kredite aufnehmen und mit Wertschriften handeln.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügin, Michèle, von Oberwil BL, in Baden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Hügin, Rudolf, von Oberwil BL, in Ennetbaden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calanca, Maurice, von Sierre, in Mellingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hügin, Sarah, von Oberwil BL, in Buchs AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Löwenstein, Benedikt, von Wangenried, in Buchs AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.