Informazioni su Agnes Cerrito
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Agnes Cerrito
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006079110, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LOA bauconsulting gmbh, in Dietikon, CHE-441.646.130, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403118).
Statutenänderung:
25.06.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Heinrich-Wolff-Strasse 13, 8046 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerrito, Agnes, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Lörincz, Agnes].
Numero di pubblicazione: HR01-1005034225, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LOA bauconsulting gmbh, in Zürich, CHE-441.646.130, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2020.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Baubereich, insbesondere Bauherrenberatung, Expertentätigkeit, Projektentwicklung, Projekt- und Baumanagement sowie (General-)Planung und Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 19.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lörincz, Agnes, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004715273, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Hagenbrünneli, in Zürich, CHE-102.299.046, Genossenschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, S.0, Publ. 3122783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lörincz, Agnes, von Urdorf, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Pia, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räbsamen, Othmar, von Mosnang, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Denise, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horrisberger, Brigitte, von Auswil, in Zürich, Co-Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krapf, Reto, von Gaiserwald, in Zürich, Co-Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cardoso, Pedro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerlach, Natalie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.