Informazioni su Peter Lippuner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Lippuner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005171772, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RVT Versicherungs-Treuhand AG, in Oberriet (SG), CHE-106.111.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hämmerle, Urban, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lippuner, Peter, von Grabs, in Werdenberg (Grabs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arbenz, Johannes, von Andelfingen, in Frauenfeld, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kruijswijk, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Hermann, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohl, Hansjakob, von Nesslau, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muri, Peter, von Kriens, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Silvan, von Appenzell, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3399369, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, S. 0, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'189 vom 02.03.2017 RVT Versicherungs-Treuhand AG, in Oberriet SG, CHE-106.111.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3388175).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippuner, Peter, von Grabs, in Werdenberg (Grabs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1808749, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RVT Versicherungs-Treuhand AG, in Oberriet SG, CHE-106.111.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7202318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippuner, Peter, von Grabs, in Werdenberg (Grabs), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Silvan, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellweger, Adrian, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.