Informazioni su Peter Linder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Linder
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Linder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5672880, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Büren an der Aare und Umgebung Genossenschaft, in Büren an der Aare, CH-073.5.001.391-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, S. 4, Publ. 4720896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Büetigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Stephan, von Büetigen, in Büetigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5650928, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pferdeversicherungsgenossenschaft des Amtes Büren und Umgebung, in Büren an der Aare, CH-073.5.001.875-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.10.1986, S. 4123).
Statutenänderung:
12.12.2009.
Domizil neu:
Schützenweg 4, 3294 Büren an der Aare.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt ihren Mitgliedern Entschädigungen auszurichten für Pferde, die durch Tod abgehen oder durch Krankheit oder Unfall unbrauchbar werden..
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: ohne persönliche Haftung.].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 30.12.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otti-Nussbaum, Ueli, von Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli-Christen, Werner, von Bannwil, in Wengi bei Büren (Wengi), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Fritz, von Reichenbach im Kandertal, in Büetigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Jörg, von Schnottwil, in Schnottwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Schönmann, Ulrich genannt Ueli, von Niederbipp, in Wengi bei Büren (Wengi), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Schmalz-Barmettler, Paul, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwab, Vreni, von Leuzigen, in Leuzigen, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruch, Urs, von Trachselwald, in Diessbach bei Büren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Kurt, von Leuzigen, in Leuzigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Linder, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Büetigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2072830, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pferdezuchtgenossenschaft Seeland, in Worben, Rationelle Zucht und Aufzucht eines Zugpferdes mit Masse und Gang, unter möglichster Berücksichtigung des Freiberger-Schlages, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.1995, S. 1001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmalz, Paul, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Büetigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Ernst, von Iffwil, in Orpund, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Fritz, von Wynigen, in Worben, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jost, Res, von Wynigen, in Ruppoldsried, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Kurt, von Lyss, in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmalz, Hans, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gäumann, Peter, von Häutligen, in Sonvilier, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Jeannine, von Bäretswil, in Meinisberg, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Urs, von Arni BE, in Worben, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoffet, Magdalena gen. Madeleine, von Bern und Zürich, in Kappelen, Geschäftsführerin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.