Informazioni su Christophe Lin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christophe Lin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3344968, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bijouterie Louis d'or SA, in Bern, CH-035.3.009.662-5, Handel mit Bijouteriewaren, Uhren und artverwandten Produkten usw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.1999, S. 483).
Firma neu:
Bijouterie Louis d'or SA in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bijouterie Louis d'or AG in Liq.) (Bijouterie Louis d'or Ltd. in Liq.).
Liquidationsdomizil neu:
c/o Bucherer AG, Langensandstrasse 27, 6002 Luzern. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.03.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lin, Christophe, von Lutry, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Adalbert, von Ermensee und Auw, in Ermensee, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumbühl, Guido, von Oberdorf NW, in Zug, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3203166, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bucherer AG, in Luzern, CH-100.3.026.034-2, Fabrikation von und Handel mit Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren und allen übrigen verwandten und branchenüblichen Artikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2005, S. 11, Publ. 2889764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lin, Christophe, von Lutry, in Ebikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corpataux, Karl, von Alterswil, in Cham, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3203174, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bucherer Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.011.107-3, Halten von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 9, Publ. 2574698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lin, Christophe, von Lutry, in Ebikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.