Informazioni su Peter S. Liechti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter S. Liechti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004657861, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Liechti Holding AG, in Kirchlindach, CHE-101.948.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, S.0, Publ. 2412317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Peter S., von Landiswil, in Herrenschwanden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Liechti-Aversano, Gioia, von Landiswil, in Herrenschwanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Beat, von Landiswil, in Stettlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Liechti, Philipp, von Landiswil, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004657832, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BT-Hydraulik AG, in Bern, CHE-106.048.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Peter S., von Landiswil, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Philipp, von Landiswil, in Stettlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Köniz, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Liechti, Beat, von Landiswil, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Liechti Holding AG, bisher in Köniz, Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmungen, usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.1994, S. 3294).
Statutenänderung:
10.12.1998.
Sitz neu:
Kirchlindach.
Domizil neu:
Thalmatt 26, 3037 Herrenschwanden.
Zweck neu:
Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Hydraulik und Antriebstechnik und anderer mit ihr in Beziehung stehender Industrien sowie Übernahme damit verbundener Managementaufgaben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung neu:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Peter S., von Landiswil, in Herrenschwanden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Köniz];
Liechti-Aversano, Gioia, von Landiswil, in Herrenschwanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Köniz].