Informazioni su Beatrice Lichtensteiger-Lenherr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beatrice Lichtensteiger-Lenherr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5728376, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BL Consulting AG, in Hünenberg, CH-170.3.018.738-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 17, Publ. 1142014).
Statutenänderung:
14.06.2010.
Firma neu:
BL Consulting AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2010 aufgelöst. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thode Treuhand, in Hünenberg, Revisionsstelle;
Lichtensteiger-Lenherr, Beatrice, von Schlieren und Münchwilen TG, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtensteiger, Beat, von Schlieren und Rickenbach TG, in Birmensdorf ZH, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1142014, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BL Consulting AG, Sitz Hünenberg, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.1993, S. 6133).
Eingetragene Personen Geändert:
Lichtensteiger, Beat, Heimat Schlieren, Rickenbach bei Wil, in Birmensdorf ZH, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Neu:
Lichtensteiger-Lenherr, Beatrice, Heimat Schlieren, Münchwilen TG, in Birmensdorf ZH, Mitglied mit Einzelunterschrift.