Informazioni su Rolf Leuzinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Leuzinger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Leuzinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005443371, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Chance for Children, in Gommiswald, CHE-309.565.876, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004576132, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein Chance for Children, in Gommiswald, CHE-102.371.695, Verein (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, S.0, Publ. 6536082).
Statutenänderung:
16.02.2019.
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 18.02.2019 Aktiven von CHF 900'000.00 auf die neu gegründete Stiftung Chance for Children, in Gommiswald (CHE-309.565.876).
Gegenleistung:
Keine.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die direkte materielle und ideelle Unterstützung der Stiftung Chance for Children. Der Verein verfolgt keinen kommerziellen Zweck und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder, Zuwendungen privater und juristischer Personen sowie allfällige Zuwendungen öffentlicher Körperschaften und gemeinnütziger Institutionen;
Erlös aus Aktionen und Veranstaltungen. [bisher: Mittel: Spenden, Sammlungen, Schenkungen;
Mitgliederbeiträge;
Erlös aus dem Verkauf von Handwerkerzeugnis, das unter Mithilfe der Strassenkinder hergestellt wurde].
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisüli, Roger, von Amden, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Martin Bruno, von Benken (SG), in Eschenbach SG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004576107, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Chance for Children, in Gommiswald, CHE-309.565.876, c/o M. und J. Rüdisüli , Kehr 563, 8737 Gommiswald, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
18.02.2019.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, immer jeweils vorrangig die bereits in Ghana bestehende NGO Chance for Children Company with limited guarantee oder allfällige daraus entstehende Nachfolgeorganisationen, beschränkt auf Afrika, materiell und ideell zu unterstützen. Dies mit dem Ziel, Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien, die auf der Strasse leben oder einen Bezug zur Strasse haben, die Chance zu geben, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, indem sie Liebe und Geborgenheit erfahren, schulische und berufliche Fähigkeiten erlernen und auf dieser Grundlage später ein verantwortungsbewusstes, selbständiges Leben als Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft führen können. Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert und verfolgt keinerlei Erwerbszwecke.
Aufsichtsbehörde:
noch vakant. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Rüdisüli Sodjah, Daniela, von Amden, in Accra Ghana (GH), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud, Martin Bruno, von Benken (SG), in Eschenbach SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arzethauser, Dr. Martin, von Glarus Nord, in Eschenbach SG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Henseler Stierlin, Dr. Iris Maria, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krattiger Ullmann, Markus, von Schüpfen, in Happerswil (Birwinken), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernet, Markus Daniel, von Gommiswald, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stieger + Partner Revisions AG (CHE-102.057.997), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.