Informazioni su Edith Leuenberger-Oetterli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edith Leuenberger-Oetterli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004656664, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ABC Parkett und Teppichmarkt AG, in Lotzwil, CHE-113.428.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, S.0, Publ. 2116985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Hans, von Trachselwald, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fabienne Luleski-Jäggi;
Leuenberger-Oetterli, Edith, von Trachselwald, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fabienne Luleski-Jäggi.
Numero di pubblicazione: 2116985, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ABC Parkett und Teppichmarkt AG, in Lotzwil, CHE-113.428.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6490542).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Alexander, von Kirchleerau, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Hans, von Trachselwald, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fabienne Luleski-Jäggi [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Leuenberger-Oetterli, Edith, von Trachselwald, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fabienne Luleski-Jäggi [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6490542, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ABC Parkett und Teppichmarkt AG, in Langenthal, CH-053.3.018.109-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 4, Publ. 3774394).
Statutenänderung:
21.12.2011.
Sitz neu:
Lotzwil.
Domizil neu:
Langenthalstrasse 85, 4932 Lotzwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Bodenbelägen und die Ausführung von Bodenbelagsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann schliesslich alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 21.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Patric, von Buttisholz, in Aarwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cucchia, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dennler, Markus, von Langenthal, in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Hans, von Trachselwald, in Langenthal, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Leuenberger-Oetterli, Edith, von Trachselwald, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luleski-Jäggi, Fabienne, von Herzogenbuchsee und Madiswil, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift].