Informazioni su Stefan Lenherr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Lenherr
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Lenherr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5682424, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Leni GmbH, in Rorschacherberg, CH-320.4.035.171-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.1999, S. 7750). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Stefan, von Gams, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalfürsorgestiftung der Firma Stark AG, Altstätten, in Altstätten, berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma usw. Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2000, S. 1563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Stefan, von Gams, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Hans, von Kerns, in Eichberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gächter, Markus, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Hans Ulrich, von Altstätten, in Marbach SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thurnher, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Dornbirn (A), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stark AG, in A l t s t ä t t e n , Handel mit Holzwerkstoffen und Baumaterialien samt Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2001, S. 173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Stefan, von Gams, in Rorschacherberg, mit Kollektivprokura zu zweien.