Informazioni su Stefan Lenherr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Lenherr
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Lenherr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004507827, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
regiobus-ag-3204705441" target="_blank">Regiobus AG, in Gossau (SG), CHE-105.808.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Stefan, von Gams, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nisple, Josef, von Appenzell, in Appenzell, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüesch, Tobias, von St. Margrethen, in Herisau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Giella, Wolfgang Francesco, von Stäfa, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4111581, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lestesi GmbH, in Gossau SG, CHE-110.056.511, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2009, S. 15, Publ. 4948824).
Statutenänderung:
09.03.2018.
Sitz neu:
Andwil SG.
Domizil neu:
Loobachstrasse 12, 9204 Andwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauplanungen und Bauführungen, die Erschliessung von Bauland, die Erstellung von Wohn- und Gewerbeüberbauungen, das Baumanagement, An- und Verkauf von Liegenschaften sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Stefan, von Gams, in Andwil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Gossau SG];
Lenherr, Silvia, von Gams, in Andwil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Gossau SG].
Numero di pubblicazione: 3087465, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
regiobus-ag-3204705441" target="_blank">Regiobus AG, in Gossau SG, CHE-105.808.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stricker, Hans, von Herisau, in Herisau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Stefan, von Gams, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Eigenmann, Markus, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hunziker, Florian, von Brugg, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüesch, Tobias, von St. Margrethen, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.