Informazioni su Josef Lenherr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Josef Lenherr
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Lenherr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005762762, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Felix Lenherr Schreinerei AG, in Gams, CHE-108.731.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004778236).
Firma neu:
Felix Lenherr Schreinerei AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Josef, von Gams, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005481908, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Digital Repro Atelier GmbH, in Bad Ragaz, CHE-100.163.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2010, S.15, Publ. 5678178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gonzen Druck AG, in Bad Ragaz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Göldi, Heinz J., von Küsnacht ZH und Rüthi SG, in Küsnacht ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lenherr, Josef, von Gams, in Bad Ragaz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Vetsch, Johannes genannt Hans, von Grabs, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarganserländer Druck AG (CHE-105.969.340) [ CH-320.3.000.370-9], in Mels, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Good, Bruno, von Mels, in Heiligkreuz (Mels), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2004169, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Felix Lenherr Schreinerei AG, in Gams, CHE-108.731.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2005, S. 11, Publ. 3024616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daniela Dennler, Treuhandbüro, in Grabs, Revisionsstelle;
Lenherr, Urs, von Gams, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Lenherr, Katharina, von Waldkirch, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Josef, von Gams, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wälti Treuhand und Revisionen AG (CHE-106.545.540), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.