Informazioni su Birgit Leibfritz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Birgit Leibfritz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005713363, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CF Pool & Chemie AG, in Dintikon, CHE-101.837.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2022, Publ. 1005614275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibfritz, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in St. Johann (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2707711, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Regafin AG, in Muri (AG), CHE-101.837.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1172001).
Statutenänderung:
25.02.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Thomas, von Hitzkirch, in Muri (AG), Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mayer-Klenk, Cedrik, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leibfritz, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in St. Johann (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6261996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JDSU Schweiz AG, in Bern, CH-035.3.009.129-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 6, Publ. 5715186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibfritz, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Upfingen (DE), Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taylor, Michael Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Delagarde, Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Saint Symphorien d'Ozon (FR), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.