Informazioni su Markus Lehmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Lehmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6898730, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hinno AG, in Meggen, CH-100.3.006.627-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6626840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Markus, von Niederglatt, in Zürich, Vizepräsident und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Patrick, von Zürich, in Uitikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon, Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6841740, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
SFM & Associés S.A., in Sarnen, CH-550.0.053.289-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 13, Publ. 5472686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Markus, von Niederglatt, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Patrick, von Zürich, in Uitikon, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5472686, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
SFM & Associés S.A., bisher in Zürich, CH-550.0.053.289-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2008, S. 26).
Statutenänderung:
6.01.2010.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Industriestrasse 22, 6060 Sarnen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen industriellen und kommerziellen Unternehmungen sowie die Finanzierung solcher Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 400'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.--.
Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich (CH-020.3.904.893-9), Revisionsstelle [wie bisher];
Lehmann, Markus, von Niederglatt, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schildknecht, Patrick, von Zürich, in Uitikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher].