Informazioni su Markus Lehmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Lehmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Lehmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004621454, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein ungerwägs, in Köniz, CHE-113.980.059, Verein (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3120831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Markus, von Rüeggisberg, in Thörishaus (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6793398, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Notariat & Legalisation Markus Lehmann, in Köniz, CH-036.1.047.857-0, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 3, Publ. 5688498).
Domizil neu:
Gewerbe Hohle Gasse, Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld. [Neue] Weitere Adresse: Schwarzenburgstrasse 252, 3098 Köniz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Markus, von Rüeggisberg, in Bolligen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwangen b. Bern (Köniz)].
Numero di pubblicazione: 6552942, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Chinsenta, in Köniz, CH-035.5.037.257-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2011, S. 0, Publ. 6430468).
Firma neu:
Genossenschaft Chinsenta in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.01.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischbacher, Eva, von Hemberg, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Moser, Roger, von Arni BE, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Ruprecht, Rosa Maria, von Laupen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Szentkuti-Bächtold, Verena, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Aellen, Verena, von Saanen, in Niederscherli (Köniz), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Markus, von Rüeggisberg, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].