Informazioni su Dominik Lehmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Lehmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006057439, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Osterwalder Retail AG, in St. Gallen, CHE-100.365.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Dominik, von Trimbach, in Märstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005208914, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Osterwalder Transport AG, in St. Gallen, CHE-100.365.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004933178).
Statutenänderung:
31.05.2021.
Firma neu:
Osterwalder Retail AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Verkaufslokalen des Detailhandels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: bisher in Hergiswil NW (SHAB Nr. 2 vom 5.1.1971, S.13)].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osterwalder, Thomas, von Gaiserwald, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Osterwalder, Martin, von Gaiserwald, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard-Bieri, Ruth, von Amden, in Mosnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Dominik, von Trimbach, in Märstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strübi, Martin, von Kirchberg (SG), in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].