Informazioni su Andrea Christine Holenstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Andrea Christine Holenstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004833933, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Trend Stoffe AG, in Sissach, CHE-108.042.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Andrea Christine, von Seedorf BE, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisang, René, von Zürich, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2292587, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Trend Stoffe AG, in Zell ZH, CHE-108.042.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, Publ. 7042216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Madeleine, von Brugg, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brack, Necita, von Brugg, in Turbenthal, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuri + Partner AG (CHE-106.252.606), in Embrach, Revisionsstelle [bisher: Steuri + Partner AG (CH-020.3.925.317-6)];
Lauper, Andrea Christine, von Seedorf BE, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 987159, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MyCow GmbH, bisher in Basel, CH-217.3.548.676-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6982898).
Gründungsstatuten:
20.09.2011.
Statutenänderung:
26.06.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Poststrasse 4, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Andrea, von Seedorf BE, in Liestal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coveri, Matteo, von Rickenbach ZH, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.