Informazioni su Manuela Lardo-Barbera
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Lardo-Barbera
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005250885, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ferrari Vins et Comestibles AG, in Bern, CHE-105.829.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2012, S.0, Publ. 6939660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Simone, Antonino, von Blumenstein, in Ostermundigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Simone-Rufener, Monika, von Blumenstein, in Ostermundigen, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardo-Barbera, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wermelinger, André Roger, von Malters, in Schwarzenberg LU (Schwarzenberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Simoni, Adriano Sascha, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Simoni, Lina Wanda, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6332172, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Compagnia dell'Olio Delizie Sàrl, in Bern, CH-073.4.009.949-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 4, Publ. 5574478).
Statutenänderung:
05.09.2011.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Simone, Monika, von Blumenstein, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Rufener, Peter, von Blumenstein, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Simone, Antonino, von Blumenstein, in Ostermundigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:De Simone, Antonio, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Lardo-Barbera, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Stettlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numero di pubblicazione: 3512308, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Compagnia dell'Olio Delizie Sàrl, in Bern, CH-073.4.009.949-5, Handel, Herstellung und Verteilung von italienischen Lebensmitteln usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 08.06.2000, S. 3901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardo, Gerardo, von Italien, in Stettlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardo-Barbera, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Stettlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
De Simone, Antonio, von Blumenstein, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
De Simone, Monika, von Blumenstein, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].