Informazioni su Thomas Lanz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Lanz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Lanz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005656504, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
COPLEY Scientific AG, in Therwil, CHE-109.860.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2009, S.7, Publ. 4918160).
Firma neu:
COPLEY Scientific AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(COPLEY Scientific SA en liquidation) (COPLEY Scientific LTD in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Thomas, von Basel, in Witterswil, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Boeglin, Pascale, von Basel, in Bärschwil, Delegierte des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Binningen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3471163, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Dorflade Witterswil, in Witterswil, CHE-108.387.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Thomas, von Basel, in Witterswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bammerlin, Walter, von Riehen, in Witterswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Elisabeth, von Basel, in Witterswil, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottens, Frédéric Olivier, von Rances, in Witterswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6555364, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Dorflade Witterswil, in Witterswil, CH-247.5.000.042-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2009, S. 16, Publ. 4910528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Willy, von Felben-Wellhausen, in Witterswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
del Carlo, Esther, von Niederwil SO, in Witterswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Thomas, von Basel, in Witterswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Halter, Heidi, von Lungern, in Witterswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.