Informazioni su Monica Lanz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monica Lanz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4773584, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kraft Foods Schweiz GmbH, in Zürich, CH-020.3.004.632-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2008, S. 25, Publ. 4615088).
Statutenänderung:
21.10.2008.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben.].
Stammkapital neu:
CHF 19'800'100.00 [bisher: CHF 19'800'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.10.2008 gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.10.2008 den einzigen Stammanteil an der Kraft Foods Italia S.r.l., in Mailand (IT) im Nennwert zu EUR 65'373'000.--, wofür 1 Stammanteil zu CHF 100.00 ausgegeben wird.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brezovski, Arpad, deutscher Staatsangehöriger, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Monica, von Bülach, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (CH-020.3.000.864-2), in Opfikon, Gesellschafterin, mit 198001 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich und mit 198000 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weisssohn, Andrew, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4223182, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kraft Foods Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.004.632-9, Handel im schweizerischen Markt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2007, S. 25, Publ. 4024666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürer, Gabriela Andrea, von Jona, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löffler, Yvonne, von Schaffhausen, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alig, Vitus, von Vrin, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Werner, von Grosswangen, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winnetka (IL, USA)];
Dreymüller, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT)];
Meyer, Daniel A., von Attiswil, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Achermann, Corinne, von Weggis und Buochs, in Bertschikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Monica, von Bülach, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Andreas, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3848720, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Merkur AG, in Bern, CH-035.3.000.443-1, Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Vermittlung von Grundstücken usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2006, S. 4, Publ. 3672156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschopp, Michael, von Ziefen, in Lupsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Monica, von Bülach, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lazzara, Gabriele, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Giovanni, von Bellinzona, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.