Informazioni su Christoph Lanz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Lanz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005814641, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
moxi ag, in Biel/Bienne, CHE-105.312.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3260985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Christoph, von Rütschelen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Romeo, von Affoltern im Emmental, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1617447, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
moxi ag, in Biel/Bienne, CHE-105.312.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2002, S. 3, Publ. 603348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Rolf, von Wolhusen, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Romeo, von Affoltern im Emmental, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE];
Dreier, Andrea, von Trub, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE];
Lanz, Christoph, von Rütschelen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE];
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Reluko Treuhand AG, in Biel BE].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
moxi gmbh, in B i e l B E , Agentur für Trendberatung sowie Entwicklung und Umsetzung von Gestaltungskonzepten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 29.12.1999, S. 8836).
Statutenänderung:
23.02.2001.
Firma neu:
moxi ag.
Uebersetzungen der Firma neu:
(moxi sa) (moxi ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Betrieb und Führung einer Design & Communication Company, Trendberatung, Entwicklung und Umsetzung von Gestaltungskonzepten sowie den Handel und Support von und mit elektronischen Geräten sowie Einrichtungsgegenständen im Rahmen der beratenden Tätigkeit. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Umwandlung: Die Gesellschafterversammlung der "moxi gmbh" hat mit Beschluss vom 23.02.2001 die Erhöhung des Stammkapitals von CHF 60'000.- auf CHF 100'000.- und Umwandlung der bisherigen GmbH ohne Liquidation in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das voll liberierte Stammkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden. Das Unternehmen wird mit sämtlichen Aktiven von CHF 272'452.15 und Passiven von CHF 165'593.74, gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 31.12.2000, fortgeführt. Das Aktienkapital von CHF 100'000.- ist voll gedeckt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Romeo, von Affoltern im Emmental, in Biel BE, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 30'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
de Trey, Stéphane, von Payerne, in Villars-sous-Yens, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Lanz, Christoph, von Rütschelen, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dreier, Andrea, von Trub, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Studer, Rolf, von Wolhusen, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Reluko Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.