Informazioni su André Rösli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Rösli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005771967, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Solarmol Energy AG, in Hägglingen, CHE-108.152.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005760349).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösli, André, deutscher Staatsangehöriger, in Hägglingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Rösli, Chantale, von Neuchâtel, in Hägglingen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005361552, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SolAar Genossenschaft, in Zuchwil, CHE-448.378.999, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881257).
Statutenänderung:
27.10.2021.
Sitz neu:
Wangen bei Olten.
Domizil neu:
bei Martin Blapp, Allmendstrasse 64, 4612 Wangen b. Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Peter, von Sigriswil, in Lenzburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amiet, Reto, von Oberdorf (SO), in Zuchwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blapp, Martin, von Tenniken, in Wangen bei Olten, Co-Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösli, André, deutscher Staatsangehöriger, in Hägglingen, Co-Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lange, André, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Martin, von Riggisberg, in Biberist, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004511794, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SolAar Genossenschaft, in Solothurn, CHE-448.378.999, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4223517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungmeister, Alexander, von Eriswil, in Zofingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Kölliken, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lange, André, deutscher Staatsangehöriger, in Hägglingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rümlang].