Informazioni su Dr. Thomas Lang
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Thomas Lang
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004893570, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MSD Merck Sharp & Dohme AG, in Luzern, CHE-105.827.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004566329, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MSD Merck Sharp & Dohme AG, in Luzern, CHE-105.827.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510530).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: 3264157, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sanofi Pasteur MSD AG, bisher in Baar, CHE-110.489.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685619).
Statutenänderung:
23.12.2016.
Firma neu:
MSD Vaccines AG.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftstrasse 4, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gailhardou, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ponchon, Myriam, französische Staatsangehörige, in Dardilly (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escherich, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brombacher, Christoph, von Basel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kineider, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lang, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yavuz, Mehmet, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.