Informazioni su Dr. Michael Lang
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Michael Lang
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Michael Lang
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005220591, Ufficio del registro di commercio Turgovia
Aerzte am Rhein AG, in Eschenz, CHE-109.094.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116846).
Statutenänderung:
09.06.2021.
Sitz neu:
Wagenhausen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 6, 8259 Kaltenbach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Behandlung von Patienten im Gesundheitsbereich und allgemeine Gesundheitsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Praxis Dr. Lang & Dr. Spycher, in Eschenz, gemäss Vertrag vom 18.05. bzw. 28.05.2001 und Bilanz per 31.12.2000 mit Aktiven von CHF 1'216'538.10 und Passiven von CHF 1'213'869.-- zum Preis von CHF 2'669.10.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dr. Michael, von Kreuzlingen und Mammern, in Rheinklingen (Wagenhausen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lang-Ruetsch, Carol, von Mammern und Kreuzlingen, in Rheinklingen (Wagenhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mammern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1408045, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Aerzte am Rhein AG, in Eschenz, CHE-109.094.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6678474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dr. Michael, von Kreuzlingen und Mammern, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Spycher, Dr. Heinz, von Köniz, in Eschenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4676980, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gemeinschaftspraxis Drs. Lang & Spycher AG, in Eschenz, CH-440.3.014.613-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 15, Publ. 4660590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spycher, Verena, von Köniz, in Eschenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dr. Michael, von Kreuzlingen und Mammern, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.