Informazioni su Philipp Werner Landl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Philipp Werner Landl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006019737, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lieblingsbecher GmbH, bisher in Romanshorn, CHE-211.686.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2020, Publ. 1005023602).
Statutenänderung:
20.03.2024.
Firma neu:
MM Cars Sàrl.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o DIEBUST Gastro Treuhand GmbH, Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Vermietung von Fahrzeugen, den Import und Export von Waren, Vermittlungsgeschäfte aller Art sowie Fahrzeugreparaturen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landl, Philipp Werner, von Wallisellen, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matias, Danny, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Paul-en-Chablais (FR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Garcia Matias, José Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bois-d'Amont, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005245553, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
DESIGN24 GMBH, in Romanshorn, CHE-152.108.579, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492547).
Domizil neu:
Alleestrasse 48, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Carina, von Urnäsch, in Romanshorn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landl, Philipp Werner, von Wallisellen, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005023602, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Lieblingsbecher GmbH, in Romanshorn, CHE-211.686.796, Alleestrasse 48, 8590 Romanshorn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Vertrieb von sowie den Handel mit Lebens- und Genussmitteln aller Art. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem die Führung und das Betreiben von Betrieben im Bereich Gastronomie, Take Away und Catering. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 25'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 10.11.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Landl, Philipp Werner, von Wallisellen, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.