Informazioni su Dr. Reto Laetsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Reto Laetsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3758864, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, in Rebstein, CH-320.8.055.062-3, der Spitalverbund betreibt Spitäler und damit zusammenhängende Nebenbetriebe gemäss Leistungsauftrag des Kantons in der Region Rheintal Werdenberg Sarganserland, Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2004, S. 8, Publ. 2502532).
Statutenänderung:
11.05.2006.
Zweck neu:
Betrieb von Spitälern und damit zusammenhängender Nebenbetriebe gemäss Leistungsauftrag des Kantons St. Gallen. Kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassner, Dr. Cornelia, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (FL), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Josef, von Mosnang, in Balgach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dommer, Dr. Jürg, von Bütschwil, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Fridolin, von Flums und Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laetsch, Dr. Reto, von Wald ZH, in Bad Ragaz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanselmann, Heidi, von Sennwald, in Walenstadt, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Glaus, Dr. Bruno Urban, von Benken SG und Zürich, in Sevelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Dr. Hugo, von Amden, in Kaltbrunn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Dr. Leodegar, von Dagmersellen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Walter, von Pfäfers, in Hondrich (Spiez), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Bettina, von Romoos, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sennhauser, Prof. Dr. Felix Hans, von Lütisburg, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Monika, von Lenk und Birmensdorf ZH, in Bächli (Hemberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Guido, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Nicole, von Roggwil TG, in St. Gallen, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2502532, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, in Rebstein, CH-320.8.055.062-3, der Spitalverbund betreibt Spitäler und damit zusammenhängende Nebenbetriebe gemäss Leistungsauftrag des Kantons in der Region Rheintal Werdenberg Sarganserland, Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2004, S. 10, Publ. 2192282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buob, Dr. Ernst, von Rorschacherberg, in Rorschacherberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fausch, Reto, von Seewis im Prättigau, in Trübbach (Wartau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laetsch, Dr. Reto, von Wald ZH, in Bad Ragaz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Broger, Armin, von Appenzell, in Gais, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2192282, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, in Rebstein, Alte Landstrasse 106, 9445 Rebstein, Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (Neueintragung).
Statutendatum:
25.02.2004.
Zweck:
Der Spitalverbund betreibt Spitäler und damit zusammenhängende Nebenbetriebe gemäss Leistungsauftrag des Kantons in der Region Rheintal Werdenberg Sarganserland.
Kapital:
CHF 8'190'000.--.
Liberierung Kapital:
CHF 8'190'000.--.
Stückelung:
Dotationskapital.
Publikationsorgan:
SHAB und Amtsblatt des Kantons St. Gallen. Die öffentlich-rechtliche Anstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Gesetz über die Spitalverbunde vom 22.09.2002, Grossratsbeschluss über die Schaffung von Spitalverbunden vom 22.09.2002.
Eingetragene Personen:
Buob, Dr. Ernst, von Rorschacherberg, in Rorschacherberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassner, Dr. Cornelia, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (FL), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Josef, von Mosnang, in Balgach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dommer, Dr. Jürg, von Bütschwil, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Fridolin, von Flums und Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laetsch, Dr. Reto, von Wald ZH, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Johannes, von St. Gallen und Berneck, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fausch, Reto, von Seewis im Prättigau, in Trübbach (Wartau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hangartner, Dr. Paul-Josef, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heyder, Dr. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Grabs, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riegger, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Eichberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Christof, von Oberegg, in Balgach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Dr. Dieter, von Niederlenz, in Walenstadt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.