Informazioni su Peter Lack
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Lack
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Lack
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005430379, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schweizerischer Samariterbund, in Olten, CHE-107.088.054, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281908).
Statutenänderung:
22.06.2003. 16.06.2007. 21.11.2020.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schellenberg Bättig, Dagmar, von Rickenbach (LU), in Delémont, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lack, Peter, von Basel, in Birsfelden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005415758, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Henry Dunant des Schweizerischen Samariterbundes, in Olten, CHE-111.709.793, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schellenberg Bättig, Dagmar, von Rickenbach (LU), in Delémont, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lack, Peter, von Basel, in Birsfelden, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004477556, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Henry Dunant des Schweizerischen Samariterbundes, in Olten, CHE-111.709.793, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430871).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Peter, von Basel, in Birsfelden, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.