Informazioni su Donat Kunz Wartmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Donat Kunz Wartmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1079987, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fleisch Discount AG, in Baar, CH-130.3.009.678-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6795802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toggwyler, Willy, von Grüsch, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Toggwyler, Gregor, von Grüsch, in Udligenswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Urs, von Chur und Fläsch, in Kastanienbaum, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Donat, von Chur und Fläsch, in Merlischachen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6040206, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Rössli Flawil Gastro AG, bisher in Flawil, CH-320.3.066.864-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 13, Publ. 5553648).
Gründungsstatuten:
12.03.2010.
Statutenänderung:
26.01.2011.
Firma neu:
Vertuma Gastro AG.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
Rebmattweg 38, 6402 Merlischachen.
Zweck neu:
Führung, Beratung und Verwaltung von eigenen oder im Management oder in Pacht übernommenen Betrieben der Hotellerie, Gastronomie und Touristik sowie Herstellung und Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 26.1.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwendner, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zago Treuhand AG (CH-130.0.008.442-1), in Siebnen (Schübelbach), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz Wartmann, Donat, von Chur, in Merlischachen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Chur und Fläsch, in Merlischachen (Küssnacht SZ), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5553648, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rössli Flawil Gastro AG, in Flawil, CH-320.3.066.864-7, Wilerstrasse 8, 9230 Flawil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.03.2010.
Zweck:
Führung, Beratung und Verwaltung von eigenen oder im Management oder in Pacht übernommenen Betrieben der Hotellerie, Gastronomie und Touristik, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Winkler, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz Wartmann, Donat, von Chur und Fläsch, in Merlischachen (Küssnacht SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwendner, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zago Treuhand AG (CH-130.0.008.442-1), in Siebnen (Schübelbach), Revisionsstelle.