Informazioni su Markus Kummer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Kummer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6352070, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Flugplatzgenossenschaft Münster, in Münster VS, CH-600.5.010.973-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2002, S. 15).
Sitz neu:
Münster-Geschinen.
Domizil neu:
c/o Lagger Werner, Oberfeldweg 29, 3985 Münster VS. [Neue] Weitere Adresse: Krenger Georg, Wasserfuristrasse 9, 8542 Wiesendangen. [gestrichen: Büro der Geschäftsführung: c/o Zeiter Hansi, 3984 Fieschertal].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Von Burg, Peter, von Selzach, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumoberhaus, Jörg, von Oberwald, in Oberwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeiter, Hansi, von Fieschertal, in Fieschertal, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Markus, von Unterengstringen, in Hittnau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Thomas, von Amden, in Trüllikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagger, Markus, von Münster VS, in Münster VS, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagger, Werner, von Münster-Geschinen, in Münster-Geschinen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilomen, Fritz, von Lengnau BE, in Ortschwaben (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krenger, Georg, von Rüti BE, in Wiesendangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäusli, Roland, von Grosshöchstetten, in Grosshöchstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gottschalck, Beat, von Schönholzerswilen, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneuwly, Petra, von Dübendorf, in Lugnorre (Haut-Vully), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CH-440.9.003.063-9), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Berichtigung des im SHAB Nr. 396 vom 15.05.2001, S. 3958, publizierten TB-Eintrags Nr. 396 vom 04.05.2001. Flugplatzgenossenschaft Münster, in Münster (VS), Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2001, S. 3658).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Markus, von Unterengstringen, in Hittnau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Verwaltung];
Wigert, Karl, von Rickenbach TG, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Kassier].
Ufficio del registro di commercio Vallese
Flugplatzgenossenschaft Münster, in M ü n s t e r ( V S ) , 3985 Münster, neue Genossenschaft.
Statutendatum:
31.03.2001.
Zweck:
Betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe und im Interesse der Genossenschaft den Flugplatz Münster als verantwortlicher Flugplatzhalter und organisiert auch die Segelfluglager. Tätigt alle damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Kann Immobilien oder Land erwerben, den Flugbetrieb auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung führen oder jemanden damit beauftragen.
Anteilscheine:
CHF 500.
Haftung/ Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Büro der Geschäftsführung:
c/o Zeiter Hansi, 3984 Fieschertal.
Eingetragene Personen:
Von Burg, Peter, von Selzach, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Markus, von Unterengstringen, in Hittnau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wigert, Karl, von Rickenbach (TG), in Uster, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumoberhaus, Jörg, von Oberwald, in Oberwald, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeiter, Hansi, von Fieschertal, in Fieschertal, Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.