Informazioni su Dominik Kummer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Kummer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006021819, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Elektrizitätswerk Obergoms AG, in Goms, CHE-107.914.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005573167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Dominik, von Riederalp, in Ernen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Christine, von Ausserberg, in Mörel-Filet, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005945708, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
EW GOMS NETZE AG, in Ernen, CHE-100.620.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005688459).
Statutenänderung:
12.01.2024.
Firma neu:
endigo Energie AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausnützung von Wasserkräften im Bezirk Goms, insbesondere durch Erwerb von Wasserkraftnützungskonzessionen, durch Bau der für die Ausnützung der Gefällsstufen erforderlichen Anlagen zur Erzeugung von Energie und den Betrieb der Installationen. Tätigung aller mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehenden immobileren und kaufmännischen Operationen. Beteiligung an anderen Unternehmungen, welche die Verbesserung der Energieerzeugung oder der Energieverteilung bezwecken. Den Bau, den Betrieb und die Verwaltung von Netzen für den Transport und die Verteilung elektrischer Energie oder artverwandter Energien inklusive der damit verbundenen Anlagen, Installationen und Einrichtung sowie Erbringung von sämtlichen damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des Inlands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Liegenschaften aller Art erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann selber Unternehmen gründen oder sich an schon bestehenden beteiligen, sie finanzieren und fördern. Die Gesellschaft kann alles unternehmen, was nach dem Dafürhalten ihrer Verwaltung dem Zweck des Unternehmens fördert oder die Verwendung ihrer verfügbaren Mittel dient.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, einen Teil der Aktiven und Passiven der Elektrizitätswerk Ernen-Mühlebach AG (CH-600.3.000.161-6), in Ernen, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 300'000.-- zu übernehmen.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juon, Philipp Thomas, von Törbel, in Stalden (VS), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Kummer, Dominik, von Ernen, in Ernen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer.
Numero di pubblicazione: 1929355, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Elektrizitätswerk Obergoms AG, in Münster-Geschinen, CHE-107.914.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1719805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröter, Rolf, von Guttet-Feschel, in Reckingen-Gluringen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Dominik, von Riederalp, in Ernen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.