Informazioni su Thomas Kulli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Kulli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3098791, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prosperita, Stiftung freie Vorsorge für Missionare, in Münsingen, CHE-317.959.935, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kulli, Thomas, von Wangen bei Olten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Werner Dr., von Hasle bei Burgdorf, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, André, von Binningen, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1948697, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PROSPERITA Stiftung für die berufliche Vorsorge, in Münsingen, CHE-109.336.754, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1927865).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kulli, Thomas, von Wangen bei Olten, in Bern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1927865, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PROSPERITA Stiftung für die berufliche Vorsorge, bisher in Basel, CHE-109.336.754, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1295275).
Gründungsurkunde:
25.08.2006.
Urkundenänderung:
19.08.2014.
Sitz neu:
Münsingen.
Domizil neu:
Erlenauweg 13, 3110 Münsingen.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Durchführung der obligatorischen und freiwilligen beruflichen Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen sowie des ZGB und OR für die Arbeitnehmer der der Stiftung angeschlossenen Arbeitgeber sowie für deren Angehörige und Hinterlassene (Destinatäre) gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann auch Unterstützungsleistungen ausrichten, wenn ein Destinatär wegen Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit in eine Notlage gerät. Für die Finanzierung von Unterstützungsleistungen darf nur das freie Vorsorgekapital desjenigen Vorsorgewerkes herangezogen werden, welchem der Destinatär angehört. Zur Erreichung ihres Zwecks gibt sich die Stiftung die gemäss Gesetz erforderliche Struktur. Sie kann auch Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss. Die Unternehmens-, Anlage- und Versicherungspolitik der Stiftung basiert auf christlichen Werten und unterstützt nicht menschen-, tier- oder naturschädliche Vorhaben..
Aufsichtsbehörde neu:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA). [Infolge Sitzverlegung an die weitere Adresse in Münsingen wird diese im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Weitere Adresse: c/o TRECONTA AG, Erlenauweg 13, 3110 Münsingen].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Braccini, René, von Möhlin, in Suhr, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reutimann, Daniela, von Waltalingen, in Berg TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälti, Albrecht, von Arni BE, in Signau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küttel, Bruno, von Luzern, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Paul Dr., von Guggisberg, in Langenthal, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beyeler, Paul, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kulli, Thomas, von Wangen bei Olten, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittich, Rainer, von Schangnau, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blunier, Joel, von Trub, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Suhr];
Moser, Peter, von Messen, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Copartner Revision AG (CH-270.3.001.085-4)].