Informazioni su Achim Kuhnt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Achim Kuhnt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5927448, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Obere Mühle - Kultur in Dübendorf, in Dübendorf, CH-020.7.000.052-1, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S. 25, Publ. 5353200).
Urkundenänderung:
01.04.2010.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 7 oder mehr Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwyzer, Martin, von Zürich, in Dübendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhnt, Achim, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lässer, Max, von Zürich und Buchholterberg, in Ennetbaden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Fritz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich Treuhand AG (CH-020.3.906.821-7), in Dübendorf, Revisionsstelle;
Kenel Schnider, Andrea, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Irniger, Anita, von Niederrohrdorf, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Imelda, von Gaiserwald, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Patrick, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3005094, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 17, publizierten TB-Eintrag Nr. 23145 vom 17.08.2005. Gräub & Co. AG, in Zürich, CH-020.3.024.641-6, Handel mit Büromöbeln und Betriebseinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 17, Publ. 2983934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhnt, Achim, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gräub & Co. AG, in Z ü r i c h , Seestrasse 97, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2001.
Zweck:
Handel mit Büromöbeln und Betriebseinrichtungen und führt Planungs- und Organisationsaufträge aus;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke halten, erwerben, veräussern und vermitteln.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft Gräub & Co, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.03.2001 mit Aktiven von CHF 2'424'772.53 und Passiven von CHF 1'324'772.53, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben werden und CHF 1'000'000.- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kuhnt, Achim, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Märki, Hans-Ulrich, von Mandach und Hittnau, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.