Informazioni su Thomas Kuhn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Kuhn
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Kuhn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005222745, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ABC Dental AG, in Schlieren, CHE-104.815.071, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011321).
Statutenänderung:
06.05.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-334.233.957), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dorn, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Pähl (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eric, Dejan, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fässler, Sandro, von Steinen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Prettl, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Gilching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle;
Kuhn, Thomas, von Nesslau, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2111606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dentatech Handels AG, bisher in Buchs SG, Handel mit, Fabrikation sowie Montage von Geräten und Einrichtungen im zahntechnischen und zahnärztlichen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 03.10.2003, S. 9, Publ. 1199080).
Gründungsstatuten:
23.09.1992.
Statutenänderung:
6.01.2004.
Firma neu:
DENTATECH HANDELS AG.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Engstringerstrasse 40, 8952 Schlieren.
Zweck:
Handel mit, Fabrikation sowie Montage von Geräten und Einrichtungen im zahntechnischen und zahnärztlichen Bereich. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief, sofern sämtliche Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Geschäftsdomizil:
Bogenstrasse 7, 9470 Werdenberg-Grabs.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Thomas, von Nesslau, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Merki, Gilbert, von Oberweningen, in Bachenbülach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kissling, Franz, von Hägendorf, in Baar, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Li Donni, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Gisikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Revin GmbH, in Sennwald, Revisionsstelle [wie bisher];
Giger, Rolando Max, von Krummenau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Giger, Roland].
Numero di pubblicazione: 1199080, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Dentatech Handels AG, in Buchs SG, Handel mit, Fabrikation sowie Montage von Geräten und Einrichtungen im zahntechnischen und zahnärztlichen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.1998, S. 8770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattle, Heinz, von Oberriet SG, in Sevelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Derntl, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyr (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Thomas, von Nesslau, in Kindhausen ZH (Volketswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merki, Gilbert, von Oberweningen, in Bachenbülach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kissling, Franz, von Hägendorf, in Baar, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Roland, von Krummenau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Li Donni, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Gisikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.